職歴
1982 年3月 - 1988年8月 |
中国郵電通信省第五研究所 助理工程師 |
1985 年7月 - 1986年2月 |
北京郵電大学計算機学部 教師 |
1991 年10月 - 1994年3月 |
(株)CSK技術研究本部 研究員 |
1993年1月 |
大連理工大学兼任教授 |
1994 年4月 - 2001年3月 |
広島市立大学情報科学部知能情報システム工学科 助教授 |
1995年1月 |
ハルピン工業大学兼任教授 |
1995年11月 |
北京郵電大学顧問教授 (兼任) |
1996年10月 - 1997年3月 |
アメリカニューメキシコ州立大学訪問教授 |
1998年6月 |
清華大学学術研究顧問 (兼任) |
1999年10月 |
西安交通大学兼職教授 (兼任) |
2001年4月- 現在 |
徳島大学工学部知能情報工学科教授 |
2002年10月 - 2002年12月 |
アメリカフロリダー国際大学訪問教授 |
2003年6月- 現在 |
AIA国際高度情報化研究所長 |
2006年4月- 現在 |
徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部知能情報システム工学コース科教授 |
知能情報工学科長,知能情報システム工学コース長 |